Olav Bredgaard Brusen
Erhvervsaktiv siden: | 6. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORSTÆDERNES BANK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NYKREDIT REALKREDIT A/S (8 år 6 måneder) |
Seed: 1415178374
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2006 ved FORSTÆDERNES BANK A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Olav Bredgaard Brusen i 4 år, før fratrædelsen den 1. april 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor banker, sparekasser og andelskasser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. april 2010.
Bestyrelsesposter (2)
-
NYKREDIT REALKREDIT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2016 -
NYKREDIT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2016
Tidslinje (12)
-
FORENINGEN NYKREDIT (Nu: Forenet Kredit f.m.b.a.)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2019
Registreringsdato: 19.09.2019 -
NYKREDIT HOLDING A/S (Nu: NYKREDIT A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2016
Registreringsdato: 16.03.2016 -
FORENINGEN NYKREDIT (Nu: Forenet Kredit f.m.b.a.)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2016
Registreringsdato: 16.03.2016
Blå bog (fortsat)
Olav har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2016 - 19.09.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2012 - 15.03.2016
Bestyrelsesmedlem
16.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2012 - 15.03.2016
Bestyrelsesmedlem
16.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2011 - 01.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Olav har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 6 måneder fra 2016 til i dag hos NYKREDIT REALKREDIT A/S.
En af de forbindelser som går igen i Olav' netværk er Susanne Schleppegrel Sørensen.