Claus Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BELLINGER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 43.016' DKK BrandFix A/S (2023) |
Største underskud: | -15.009' DKK ACLASS ApS (Nu: TourCompass A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 64.652' DKK ACLASS ApS (Nu: TourCompass A/S) (2017) |
Største gæld: | 102.640' DKK ACLASS ApS (Nu: TourCompass A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos ACLASS ApS (Nu: TourCompass A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af PALMGREN JESSEN HOLDING ApS (18 år 2 måneder) |
Seed: 258240783
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2006 i BELLINGER A/S i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Claus Jessen i 6 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 1. juni 2012.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med fotografiske og optiske artikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 352' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PALMGREN JESSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TourCompass Holding ApS
Via PALMGREN JESSEN HOLDING ApS -
TourCompass A/S
Via TourCompass Holding ApS
Direktørposter (2)
-
TourCompass A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2012 -
PALMGREN JESSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
PLUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2023
Tidslinje (22)
-
PLUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
BrandFix A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2023
Registreringsdato: 13.06.2023 -
GRAFF DEVELOPMENT A/S (Nu: GRAFF BREEDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2020
Registreringsdato: 20.01.2020
Blå bog (fortsat)
Claus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2012 - Stadig aktiv
Ejer
17.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via TourCompass Holding ApS -
Stifter og Direktør
13.07.2006 - Stadig aktiv
Ejer
15.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2019 - 13.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2012 - 05.04.2017
Bestyrelsesmedlem
06.04.2017 - 20.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Jessen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PALMGREN JESSEN HOLDING ApS (51% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.251' DKK. Gennem holdingselskabet PALMGREN JESSEN HOLDING ApS har Claus derfor også andele i TourCompass Holding ApS (5-9.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Claus Jessen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor AFRIKA-SAFARI INVEST A/S kunne fremvise et overskud på 40.125' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ACLASS ApS (Nu: TourCompass A/S) kunne fremvise et underskud på 15.009' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 43.016' DKK (BrandFix A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.198' DKK (ACLASS ApS (Nu: TourCompass A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.987' DKK (BELLINGER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Rikke Jessen.