Nicolai Frederik Leth Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | E-I HOLDING A/S (Ejer) |
Største overskud: | 12.127' DKK ELEKTRO-ISOLA A/S (2015-16) |
Største underskud: | -10.775' DKK ELEKTRO-ISOLA A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 128.643' DKK E-I HOLDING A/S (2015-16) |
Største gæld: | 61.799' DKK ELEKTRO-ISOLA A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 9.000 årsværk hos E-I Holding A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ELEKTRO-ISOLA A/S (12 år 8 måneder) |
Seed: 778407457
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2011 i E-I HOLDING A/S i hvervet som Ejer. Nicolai Frederik Leth Christiansen købte sig ind i virksomheden den 31. august 2011 og fik en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Nicolai af: Ellen og Valdemar Leth Christiansens Familiefond, CIVILINGENIØR FREDERIK LETH CHRISTIANSENS ALMENNYTTIGE FOND, Peter Leth Christiansen og 5 andre personer. Hvervet som Ejer havde Nicolai i 5 år 6 måneder, inden stoppet d. 2. marts 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2015-16 viste et overskud på 10.012' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 2. marts 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
E-I Holding A/S
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TORRING A/S
Via E-I Holding A/S -
ELEKTRO-ISOLA A/S
Via E-I Holding A/S -
ELEKTRO-ISOLA INTERNATIONAL A/S
Via ELEKTRO-ISOLA A/S
Direktørposter (2)
-
E-I Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2021 -
Humlebæk Dyreklinik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2024
Bestyrelsesposter (3)
-
E-I Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.03.2017 -
TORRING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2021 -
ELEKTRO-ISOLA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.01.2012
Tidslinje (12)
-
Humlebæk Dyreklinik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
E-I Holding A/S (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.01.2022
Registreringsdato: 18.01.2022 -
E-I Holding A/S (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
18.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,99% -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,99% -
Bestyrelsesmedlem
19.01.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,99% -
Ejer
02.03.2017 - 26.08.2019
Bestyrelsesmedlem
02.03.2017 - Stadig aktiv
Ejer
27.08.2019 - 17.01.2022
Direktør
30.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
18.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor E-I HOLDING A/S landede et overskud på 10.012' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor E-I Holding A/S landede et underskud på 8.446' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 3.124' DKK (TORRING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 10.775' DKK (ELEKTRO-ISOLA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 114.725' DKK (E-I Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.055' DKK (ELEKTRO-ISOLA INTERNATIONAL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Mads Peter Leth Christiansen.