Mette Bryde Lind
Erhvervsaktiv siden: | 25. jan. 2012 (12 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TYPE2DIALOG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.293' DKK TYPE2DIALOG ApS (2015) |
Største underskud: | -2.526' DKK TYPE2DIALOG ApS (2019) |
Største egenkapital: | 4.852' DKK TYPE2DIALOG ApS (2015) |
Største gæld: | 11.628' DKK TYPE2DIALOG ApS (2015) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos TYPE2DIALOG ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TYPE2DIALOG ApS (11 år 9 måneder) |
Seed: 933474820
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2012 ved TYPE2DIALOG ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mette Bryde Lind i 11 år 9 måneder, før stoppet den 24. november 2023.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 3.293' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. august 2024.
Repræsentant (1)
-
Gigtforeningen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 25.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
TYPE2DIALOG ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023 -
Gigtforeningen
Tilknyttet som repræsentantDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
TYPE2DIALOG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2012
Registreringsdato: 25.01.2012
Blå bog (fortsat)
Mette har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
22.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
12.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
25.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Søren Jacobsen.