Simon Thyregod Bindesbøl Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jan. 2012 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | STBH HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 8.671' DKK HANSEN EL A/S (2023) |
Største underskud: | -144' DKK STBH Ejendomme ApS (2020) |
Største egenkapital: | 16.394' DKK SH ØDSTED HOLDING ApS (Nu: STBH HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 6.582' DKK STBH Ejendomme ApS (2021) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos HANSEN EL A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af STBH HOLDING ApS (12 år 8 måneder) |
Seed: 1821126328
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2012 i STBH HOLDING ApS (tidligere SH ØDSTED HOLDING ApS) som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Simon Thyregod Bindesbøl Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Simon nu besiddet i 12 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 4.764' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STBH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EJENDOMSSELSKABET OH ApS
Via STBH HOLDING ApS -
STBH Ejendomme ApS
Via STBH HOLDING ApS -
STBH Invest ApS
Via STBH HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
STBH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2012 -
STBH Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2019 -
STBH Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2024 -
HANSEN EL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
HANSEN EL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
STBH Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
HA Automation A/S (Nu: HA Automation ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024
Blå bog (fortsat)
Simon har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
22.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.10.2013 - 04.06.2024
Reel ejer
01.08.2015 - 23.02.2023
Direktør
09.06.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.02.2023 - 04.06.2024
Ejerandel: 60% -
Reel ejer og Direktør
26.07.2018 - 06.03.2024
Bestyrelsesmedlem
26.07.2018 - 10.06.2020
Reel ejer
01.03.2019 - 06.03.2024
Ejerandel: 50%
Simon Thyregod Bindesbøl Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STBH HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.394' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet STBH Invest ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Simon Thyregod Bindesbøl Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HANSEN EL A/S fremviste et overskud på 8.671' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor STBH Ejendomme ApS fremviste et underskud på 144' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.671' DKK (HANSEN EL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.394' DKK (SH ØDSTED HOLDING ApS (Nu: STBH HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.747' DKK (STBH Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Ove Bindesbøl Hansen.