Thomas Levin Handberg
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ACTIVEWEBS A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 16.309' DKK TICI ApS (2018) |
Største underskud: | -98' DKK KORREKTUR TIL TIDEN ApS (Nu: Den Røde Pen ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 20.959' DKK THOMAS HANDBERG ApS (2023) |
Største gæld: | 15.495' DKK TICI ApS (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ACTIVEWEBS A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af THOMAS HANDBERG ApS (16 år 9 måneder) |
Seed: 1432854485
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2007 i ACTIVEWEBS A/S i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Thomas Levin Handberg i 10 år 10 måneder, inden stoppet d. 12. oktober 2018.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 3.136' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. marts 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THOMAS HANDBERG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Imbro Retail - Horsens K/S
Via THOMAS HANDBERG ApS -
Imbro Vækst - Sabro A/S
Via THOMAS HANDBERG ApS -
LFP - Etape 4 ApS
Via Imbro Vækst - Sabro A/S -
Imbro Retail Komplementar ApS
Via THOMAS HANDBERG ApS -
TICI ApS
Via THOMAS HANDBERG ApS
Direktørposter (2)
-
THOMAS HANDBERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2007 -
TICI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2007
Tidslinje (7)
-
KORREKTUR TIL TIDEN ApS (Nu: Den Røde Pen ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.02.2020
Registreringsdato: 18.02.2020 -
ACTIVEWEBS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2018
Registreringsdato: 12.10.2018 -
KORREKTUR TIL TIDEN ApS (Nu: Den Røde Pen ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.01.2015 - 18.02.2020
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
07.12.2007 - 12.10.2018
Ejerandel: 50%
Thomas Levin Handberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THOMAS HANDBERG ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 20.959' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet TICI ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Thomas Levin Handberg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor TICI ApS landede et overskud på 16.309' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor KORREKTUR TIL TIDEN ApS (Nu: Den Røde Pen ApS) landede et underskud på 98' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.356' DKK (THOMAS HANDBERG ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (KORREKTUR TIL TIDEN ApS (Nu: Den Røde Pen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.959' DKK (THOMAS HANDBERG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 69' DKK (TICI ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Carsten Bruun Madsen.