Dorthe Malthe Stamm
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOHANNES FOG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 262.889' DKK JOHANNES FOG A/S (2015) |
Største underskud: | -21.518' DKK JOHANNES FOG A/S (2023) |
Største egenkapital: | 636.280' DKK TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND (2022) |
Største gæld: | 420.883' DKK JOHANNES FOG A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND (10 år 4 måneder) |
Seed: 1861821195
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2006 ved JOHANNES FOG A/S som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Dorthe Malthe Stamm i 8 år 1 måned, før fratrædelsen den 9. april 2014.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 21.518' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2014
Tidslinje (9)
-
TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2014
Registreringsdato: 07.05.2014 -
TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2014
Registreringsdato: 07.05.2014 -
TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2014
Registreringsdato: 07.05.2014
Blå bog (fortsat)
Dorthe har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.05.2006 - 02.05.2006
Bestyrelsesmedlem
18.05.2010 - 07.05.2014
Bestyrelsesmedlem
07.05.2014 - 07.05.2014
Bestyrelsesmedlem
07.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2006 - 09.04.2014
Reel ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Dorthe Malthe Stamm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND der præsenterede et overskud på 202.041' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND der præsenterede et underskud på 13.826' DKK.
Dorthe har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 4 måneder fra 2014 til i dag hos TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21.518' DKK (JOHANNES FOG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 614.199' DKK (TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 572.430' DKK (JOHANNES FOG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Dorthe' netværk er Mogens Munkholm Elsberg.