Elisabeth Waagensen
Erhvervsaktiv: | 2. dec. 2011 - 23. aug. 2023 |
Karrieren startede hos: | PETUNIA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.616' DKK PETUNIA A/S (Nu: PETUNIA ApS) (2015) |
Største underskud: | -16.920' DKK PETUNIA A/S (Nu: PETUNIA ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 62.389' DKK PETUNIA A/S (Nu: PETUNIA ApS) (2017) |
Største gæld: | 235.692' DKK PETUNIA A/S (Nu: PETUNIA ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BEWA INVEST A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BEWA INVEST A/S (11 år 7 måneder) |
Seed: 924804285
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Elisabeth Waagensen. Første gang Elisabeth var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2011 hos PETUNIA ApS (tidligere PETUNIA A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Elisabeth Waagensen i 6 måneder, inden stoppet den 11. juni 2012.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.333' DKK.
Tidslinje (4)
-
BEWA INVEST A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2023
Registreringsdato: 23.08.2023 -
PETUNIA A/S (Nu: PETUNIA ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2012
Registreringsdato: 11.06.2012 -
BEWA INVEST A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.01.2012
Registreringsdato: 06.01.2012
Blå bog (fortsat)
Elisabeth har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 11 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.01.2012 - 23.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2011 - 11.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Elisabeth Waagensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos BEWA INVEST A/S der præsenterede et overskud på 2.635' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos BEWA INVEST A/S der præsenterede et underskud på 1.010' DKK.
Elisabeth har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 7 måneder fra 2012 til 2023 hos BEWA INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.333' DKK (PETUNIA A/S (Nu: PETUNIA ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 63' DKK (BEWA INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.576' DKK (PETUNIA A/S (Nu: PETUNIA ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 14.964' DKK (BEWA INVEST A/S).
En af de forbindelser som går igen i Elisabeth' netværk er Olaf Christian Schifter Hedegaard.