René Krogh Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 2012 (12 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MURERFIRMA RF ApS (Ejer) |
Største overskud: | 587' DKK MURERFIRMA RF ApS (2014) |
Største underskud: | -55' DKK MURERFIRMA RF ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.110' DKK MURERFIRMA RF ApS (2017) |
Største gæld: | 990' DKK MURERFIRMA RF ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MURERFIRMA RF ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MURERFIRMA RF ApS (12 år 5 måneder) |
Seed: 600148588
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2012 i MURERFIRMA RF ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med partneren Flemming Bang Christensen at René Krogh Jensen stiftede MURERFIRMA RF ApS den dag i april 2012. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter havde René i 6 år 2 måneder, inden stoppet d. 25. juni 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor murere. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 587' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RKL Holding Bindslev ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MURERFIRMA RF ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via RKL Holding Bindslev ApS -
Murerfirmaet RJ Bindslev ApS
Via RKL Holding Bindslev ApS
Direktørposter (2)
-
RKL Holding Bindslev ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2018 -
Murerfirmaet RJ Bindslev ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
MURERFIRMA RF ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
Murerfirmaet RJ Bindslev ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023 -
Newco Murerfirma RF ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.06.2018
Registreringsdato: 25.06.2018
Blå bog (fortsat)
René har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
25.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.04.2012 - 04.07.2024
Reel ejer
02.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.06.2018 - 25.06.2018
Ejerandel: 50%
René Krogh Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RKL Holding Bindslev ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 486' DKK. Igennem sit holdingselskab RKL Holding Bindslev ApS har René dermed også ejerandele i MURERFIRMA RF ApS (50-66.65%) & Murerfirmaet RJ Bindslev ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for René Krogh Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor MURERFIRMA RF ApS fremviste et overskud på 587' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MURERFIRMA RF ApS fremviste et underskud på 55' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 55' DKK (MURERFIRMA RF ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 486' DKK (RKL Holding Bindslev ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 252' DKK (MURERFIRMA RF ApS).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Flemming Bang Christensen.