Lars Kronesgård
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 2011 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | H. L. KRISTENSEN ENTREPRISE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 486' DKK MARSTAL BLOMSTER- OG HAVECENTER ApS (Nu: LKN14 ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -1.283' DKK H. L. KRISTENSEN ENTREPRISE ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.205' DKK MARSTAL BLOMSTER- OG HAVECENTER ApS (Nu: LKN14 ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 2.456' DKK H. L. KRISTENSEN ENTREPRISE ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MARSTAL BLOMSTER- OG HAVECENTER ApS (Nu: LKN14 ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lars Kronesgaard Holding ApS (5 år 9 måneder) |
Seed: 1264412763
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2011 ved H. L. KRISTENSEN ENTREPRISE ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Lars Kronesgård i 1 måned, før stoppet den 1. februar 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et overskud på 85' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. februar 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lars Kronesgaard Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Skydebjerg Gamle Kro ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LKN14 ApS
Via Lars Kronesgaard Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lars Kronesgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2018 -
LKN14 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Marstal Begravelsesforretning I/S
Fratrådt som direktørDato: 03.11.2021
Registreringsdato: 03.11.2021 -
Marstal Begravelsesforretning I/S
Tilknyttet som direktørDato: 12.06.2020
Registreringsdato: 12.06.2020 -
Skydebjerg Gamle Kro ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.09.2019
Registreringsdato: 24.09.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør
24.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.01.2019 - 03.11.2021
Direktør
12.06.2020 - 03.11.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør
14.12.2011 - 01.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Kronesgård er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lars Kronesgaard Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 290' DKK. Igennem holdingselskabet Lars Kronesgaard Holding ApS har Lars derfor også ejerandele i LKN14 ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Lars Kronesgård, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor MARSTAL BLOMSTER- OG HAVECENTER ApS (Nu: LKN14 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 486' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Skydebjerg Gamle Kro ApS kunne offentliggøre et underskud på 59' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Steen Kjær Jensen.