Ivan Rosenfeldt Fabos
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2012 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.520' DKK Gerner, Fabos og Holm - Hundested ApS (Nu: Lykke & Ørsted Hundested ApS) (2020) |
Største underskud: | -381' DKK DANBOLIG HALSNÆS ApS (Nu: Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 1.316' DKK DANBOLIG HALSNÆS ApS (Nu: Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS) (2021) |
Største gæld: | 2.899' DKK DANBOLIG HALSNÆS ApS (Nu: Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos DANBOLIG HALSNÆS ApS (Nu: Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af ROSENFELDT FABOS HOLDING ApS (12 år 8 måneder) |
Seed: 1188827079
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2012 i Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS (tidligere DANBOLIG HALSNÆS ApS) med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Ivan Rosenfeldt Fabos i 6 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2019.
Nu arbejder virksomheden med ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 213' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ROSENFELDT FABOS HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Nybolig Frederiksværk v/ Ivan Fabos
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
ROSENFELDT FABOS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Nybolig Frederiksværk v/ Ivan Fabos (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019 -
ROSENFELDT FABOS HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.02.2012
Registreringsdato: 27.02.2012 -
ROSENFELDT FABOS HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.01.2012
Registreringsdato: 18.01.2012
Blå bog (fortsat)
Ivan har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
18.01.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer og Direktør
27.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.11.2017 - 15.06.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
15.09.2016 - 01.01.2019
Ejerandel: 24,5% -
Reel ejer
18.01.2012 - 01.01.2019
Ejerandel: 24,5%
Ivan Rosenfeldt Fabos er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ROSENFELDT FABOS HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 169' DKK. Igennem holdingselskabet ROSENFELDT FABOS HOLDING ApS har Ivan derfor også ejerandele i & .
Se også koncerndiagram for Ivan Rosenfeldt Fabos, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ROSENFELDT FABOS HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 223' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 213' DKK (DANBOLIG HALSNÆS ApS (Nu: Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 39' DKK (Gerner, Fabos og Holm - Hundested ApS (Nu: Lykke & Ørsted Hundested ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 169' DKK (ROSENFELDT FABOS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 73' DKK (Gerner, Fabos og Holm - Hundested ApS (Nu: Lykke & Ørsted Hundested ApS)).