Mikael Bechsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anpartsselskabet af 29. marts 2017 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 248' DKK PLANT ApS (Nu: Anpartsselskabet af 29. marts 2017) (2013-14) |
Største underskud: | -54.209' DKK 21st.BIO A/S (2022) |
Største egenkapital: | 294.809' DKK 21st.BIO A/S (2023) |
Største gæld: | 68.877' DKK 21st.BIO A/S (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos 21st.BIO A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af UL8 Holding 2018 ApS (5 år 9 måneder) |
Seed: 362806975
Karrieren som leder begyndte den dag i 2012 ved Anpartsselskabet af 29. marts 2017 (tidligere PLANT ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Mikael Bechsgaard i 3 år 8 måneder, før fratrædelsen den 3. december 2015.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et overskud på 248' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 30. november 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UL8 Holding 2018 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
UL8 Holding 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2018 -
21st.BIO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
21st.BIO A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
Pretty Bird Living ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.12.2019
Registreringsdato: 10.12.2019 -
Pretty Bird Living ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019
Blå bog (fortsat)
Mikael har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
05.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.12.2018 - 10.12.2019
Direktør
01.01.2019 - 10.12.2019
Ejerandel: 51% -
Stifter og Direktør
30.01.2016 - 29.08.2017
Ejer
02.02.2016 - 12.09.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2012 - 03.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikael Bechsgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UL8 Holding 2018 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Gennem sit holdingselskab UL8 Holding 2018 ApS har Mikael dermed også andele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mikael Bechsgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor 21st.BIO A/S landede et underskud på 48.468' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 48.468' DKK (21st.BIO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 294.809' DKK (21st.BIO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (UL8 Holding 2018 ApS).