Steen Møller
Erhvervsaktiv siden: | 10. feb. 2012 (12 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTAS NACELLES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.390.000' DKK TDC NET A/S (2022) |
Største underskud: | -609.111' DKK WIND POWER INVEST A/S (2015) |
Største egenkapital: | 10.773.647' DKK VESTAS AMERICAS A/S (2022) |
Største gæld: | 18.079.000' DKK TDC NET A/S (2019) |
Flest årsværk: | 2.174 årsværk hos VESTAS BLADES A/S (Nu: VESTAS MANUFACTURING A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VESTAS AMERICAS A/S (11 år 3 måneder) |
Seed: 1037091738
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2012 i VESTAS NACELLES A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Steen Møller i 3 måneder, inden stoppet d. 31. maj 2012.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af vindmøller og dele hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. maj 2012.
Direktørposter (2)
-
TDC NET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2024 -
TDC NET Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
DKTV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (59)
-
TDC NET Holding A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
TDC NET A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
DKTV A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024
Blå bog (fortsat)
Steen har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2021 - 22.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2020 - 22.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen Møller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i VESTAS BLADES A/S (Nu: VESTAS MANUFACTURING A/S) der præsenterede et overskud på 1.229.918' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i WIND POWER INVEST A/S der præsenterede et underskud på 609.111' DKK.
Steen har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 3 måneder fra 2012 til 2023 hos VESTAS AMERICAS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 151.531' DKK (VESTAS ASIA PACIFIC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 299.941' DKK (WIND POWER INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.766.067' DKK (VESTAS AMERICAS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -18.015' DKK (Vestas Infrastructure Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Blackrock, Inc..