Karl Henrik Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2012 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN FISKENS HUS DANMARK (Direktør) |
Største overskud: | 30.812' DKK EJENDOMSFONDEN NORDSØEN OCEANARIUM (2020) |
Største underskud: | -1.292' DKK NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2022) |
Største egenkapital: | 77.365' DKK NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2023) |
Største gæld: | 57.358' DKK EJENDOMSFONDEN NORDSØEN OCEANARIUM (2014) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSFONDEN NORDSØEN OCEANARIUM (12 år 5 måneder) |
Seed: 2109596668
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2012 ved FONDEN FISKENS HUS DANMARK i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Karl Henrik Laursen i 4 år 10 måneder, før fratrædelsen den 22. november 2016.
Dengang var virksomhedens branche indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et underskud på 5' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 30. april 2021.
Bestyrelsesposter (1)
-
Driftsfonden Kornets Hus
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 07.09.2017
Tidslinje (21)
-
Flume Tank North Sea A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2024
Registreringsdato: 31.07.2024 -
EJENDOMSFONDEN NORDSØEN OCEANARIUM
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND)
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2024
Registreringsdato: 31.03.2024
Blå bog (fortsat)
Karl har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.09.2023 - 31.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.2012 - 27.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2012 - 31.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.11.2017 - 25.03.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
16.04.2012 - 22.11.2016
Reel ejer
07.11.2017 - 19.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Karl Henrik Laursen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved EJENDOMSFONDEN NORDSØEN OCEANARIUM der præsenterede et overskud på 30.812' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved NYVANGEN SINDAL A/S der præsenterede et underskud på 421' DKK.
Karl har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 5 måneder fra 2012 til 2024 hos EJENDOMSFONDEN NORDSØEN OCEANARIUM.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.179' DKK (NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 327' DKK (Ejendomsfonden Kornets Hus).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 77.365' DKK (NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 51' DKK (Ejendomsfonden Kornets Hus).
En af de forbindelser som går igen i Karl' netværk er Chelina Bagger.