Jacob Bundsgaard Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2012 (12 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 50.464' DKK KOMBIT A/S (2015) |
Største underskud: | -190.209' DKK KOMBIT A/S (2019) |
Største egenkapital: | 1.446.002' DKK KOMBIT A/S (2015) |
Største gæld: | 652.861' DKK KOMBIT A/S (2015) |
Flest årsværk: | 230 årsværk hos KOMBIT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AARHUS FESTUGE FOND (11 år 9 måneder) |
Seed: 1244645070
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2012 i FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jacob Bundsgaard Johansen i 6 år 11 måneder, inden stoppet d. 18. januar 2019.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 719' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. september 2019.
Bestyrelsesposter (2)
-
AARHUS FESTUGE FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.12.2012 -
KOMBIT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2022
Tidslinje (8)
-
KOMBIT A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2019
Registreringsdato: 18.01.2019 -
FONDEN AARHUS 2017 (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2019
Registreringsdato: 04.01.2019
Blå bog (fortsat)
Jacob har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
05.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jacob Bundsgaard Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i AARHUS FESTUGE FOND der præsenterede et overskud på 2.236' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i KOMBIT A/S der præsenterede et underskud på 178.248' DKK.
Jacob har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 9 måneder fra 2012 til i dag hos AARHUS FESTUGE FOND.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 405' DKK (Komponent - Kommunernes udviklingscenter f.m.b.a).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 178.248' DKK (KOMBIT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 623.880' DKK (KOMBIT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.467' DKK (AARHUS FESTUGE FOND).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Jesper Frost Rasmussen.