Ragna Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 2012 (12 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | WORLD SEAFOOD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.002' DKK WORLD SEAFOOD A/S (2022) |
Største underskud: | -739' DKK WORLD SEAFOOD A/S (2018) |
Største egenkapital: | 16.332' DKK WORLD SEAFOOD A/S (2022) |
Største gæld: | 31.206' DKK WORLD SEAFOOD A/S (2019) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos WORLD SEAFOOD A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WORLD SEAFOOD A/S (11 år) |
Seed: 1041937148
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2012 hos WORLD SEAFOOD A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Ragna Hansen i 11 år, inden stoppet den 14. april 2023.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 kunne fremvise et overskud på 9.002' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. maj 2024.
Direktørposter (1)
-
Seaborn Consult & Development ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Seaborn Consult & Development ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.07.2024
Registreringsdato: 25.07.2024 -
WORLD SEAFOOD A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2023
Registreringsdato: 14.04.2023 -
WORLD SEAFOOD A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2012
Registreringsdato: 26.03.2012
Blå bog (fortsat)
Ragna har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2012 - 14.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Ragna' netværk er John Lyneborg Hansen.