Louise Bondgaard Godsk
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDIC BEEF HADSUND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 42.066' DKK HIMMERLANDSKØD A/S (2021) |
Største underskud: | -1.872' DKK HIMMERLANDSKØD A/S (2014) |
Største egenkapital: | 203.383' DKK Himmerlands Food Group ApS (2023) |
Største gæld: | 445.317' DKK HIMMERLANDSKØD A/S (2022) |
Flest årsværk: | 241 årsværk hos HIMMERLANDSKØD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HIMMERLANDSKØD A/S (6 år 4 måneder) |
Seed: 1513251603
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2017 hos NORDIC BEEF HADSUND A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Louise Bondgaard Godsk i 10 måneder, før stoppet d. 8. marts 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor forarbejdning af andet kød. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 kunne vise et overskud på 3.528' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Godsk ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Himmerlands Food Group ApS
Via Godsk ApS -
HIMMERLANDSKØD A/S
Via Himmerlands Food Group ApS -
OX-M ApS
Via HIMMERLANDSKØD A/S
Direktørposter (3)
-
Møgelparken Byg A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2018 -
HIMMERLANDSKØD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2018 -
Godsk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2019
Bestyrelsesposter (3)
-
Møgelparken Byg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2018 -
Galvanotek A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.11.2023 -
Himmerlands Food Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
BJERRINGBRO FORNIKLING A/S (Nu: Galvanotek A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
Møgelparken Byg A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
Godsk ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.02.2021
Registreringsdato: 17.02.2021
Blå bog (fortsat)
Louise har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Godsk ApS -
Ejer
01.11.2018 - 01.07.2021
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
23.09.2019 - 16.02.2021
Direktør og Reel ejer
23.09.2019 - Stadig aktiv
Ejer
17.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2017 - 08.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Louise Bondgaard Godsk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Godsk ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.127' DKK. Igennem holdingselskabet Godsk ApS har Louise derfor også ejerandele i Himmerlands Food Group ApS (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Louise Bondgaard Godsk, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Louise Bondgaard Godsk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Himmerlands Food Group ApS der præsenterede et overskud på 33.290' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos Møgelparken Byg A/S der præsenterede et underskud på 83' DKK.
Louise har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2018 til i dag hos Møgelparken Byg A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 40.372' DKK (HIMMERLANDSKØD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 203.383' DKK (Himmerlands Food Group ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.501' DKK (BJERRINGBRO FORNIKLING A/S (Nu: Galvanotek A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Matti Bondgaard Godsk.