Gitte Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN HØJSKOLEN ELVERHØJ (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FONDEN HØJSKOLEN ELVERHØJ (6 år 9 måneder) |
Seed: 377062375
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2011 ved FONDEN HØJSKOLEN ELVERHØJ i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Gitte Jensen i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen den 12. marts 2014.
Nu opererer virksomheden indenfor døgninstitutioner for personer med psykiske handicap. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
FONDEN HØJSKOLEN ELVERHØJ
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2014
Registreringsdato: 12.03.2014 -
FONDEN HØJSKOLEN ELVERHØJ
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2011
Registreringsdato: 16.11.2011
Blå bog (fortsat)
Gitte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.10.2017 - 07.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2011 - 12.03.2014
Reel ejer
05.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse