Michael Nygaard Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 7. nov. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ISOKVIK.ISOLERING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.095' DKK ISOKVIK.ISOLERING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -586' DKK ISOKVIK.ISOLERING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 2.184' DKK Mics Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.727' DKK ISOKVIK.ISOLERING ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos ISOKVIK.ISOLERING ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af ISOKVIK.ISOLERING ApS (12 år 10 måneder) |
Seed: 751371328
Det startede for alvor en dag i 2011 hos ISOKVIK.ISOLERING ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Michael Nygaard Andersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Michael nu bestreddet i 7 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne vise et overskud på 1.095' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mics Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ISOKVIK.ISOLERING ApS
Via Mics Holding ApS
Direktørposter (2)
-
ISOKVIK.ISOLERING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2011 -
Mics Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
Nyraad Seniorboliger ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.05.2023
Registreringsdato: 12.05.2023 -
Nyraad Seniorboliger ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.11.2022
Registreringsdato: 17.11.2022 -
Nyraad Seniorboliger ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.11.2021 - 12.05.2023
Direktør
03.12.2021 - 25.08.2022
Direktør
17.11.2022 - 12.05.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
17.12.2019 - 11.08.2022
Bestyrelsesmedlem
17.12.2019 - 25.11.2021
Reel ejer
07.10.2021 - 11.08.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.12.2019 - 16.12.2019
Ejer
11.12.2019 - 17.12.2019
Direktør
11.12.2019 - 01.02.2022
Reel ejer
17.12.2019 - 24.11.2021
Reel ejer
25.11.2021 - 11.08.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
23.03.2018 - 26.11.2018
Bestyrelsesmedlem
23.03.2018 - 26.11.2018
Ejer
23.03.2018 - 03.05.2019
Reel ejer
23.03.2018 - 02.09.2019
Bestyrelsesmedlem
13.12.2018 - 01.08.2022
Direktør
13.12.2018 - 11.08.2022
Reel ejer
03.09.2019 - 24.11.2021
Reel ejer
25.11.2021 - 11.08.2022
Ejerandel: 100%
Michael Nygaard Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mics Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.184' DKK. Igennem holdingselskabet Mics Holding ApS har Michael derfor også ejerandele i ISOKVIK.ISOLERING ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Michael Nygaard Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ISOKVIK.ISOLERING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.095' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor ISOKVIK.ISOLERING ApS kunne offentliggøre et underskud på 586' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jeppe Lund.