Simon Lester Skals
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 2011 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET AF 14.JUNI 2011 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 126.153' DKK HIPER Holding ApS (2018) |
Største underskud: | -44.352' DKK Hiper A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.191.063' DKK TT-NETVÆRKET P/S (2022) |
Største gæld: | 2.904.309' DKK TT-NETVÆRKET P/S (2023) |
Flest årsværk: | 85 årsværk hos Hiper A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tidewater Holding ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 401590233
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2011 hos KOMPLEMENTARSELSKABET AF 14.JUNI 2011 A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Simon Lester Skals i 3 måneder, før stoppet d. 18. april 2012.
Nu arbejder virksomheden med anden telekommunikation. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 46' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tidewater Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
RA Komplementar ApS
Via Tidewater Holding ApS -
RA Advisory P/S
Via RA Komplementar ApS -
Pequod ApS
Via Tidewater Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Tidewater Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2014 -
Pequod ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2018 -
RA Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
RA Advisory P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
HIPER Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
RA Advisory P/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
RA Advisory P/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023
Blå bog (fortsat)
Simon har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
03.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.09.2015 - 01.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.09.2022 - 31.12.2023
Direktør
01.09.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.09.2022 - 31.12.2023
Bestyrelsesmedlem
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Simon Lester Skals er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tidewater Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 20.248' DKK. Igennem holdingselskabet Tidewater Holding ApS har Simon derfor også ejerandele i RA Komplementar ApS (33.34-49.99%) samt Pequod ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Simon Lester Skals, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor HIPER Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 126.153' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor SIMON SKALS ApS (Nu: Tidewater Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 528' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 46' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET AF 14.JUNI 2011 A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 44.352' DKK (Hiper A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.184.391' DKK (TT-NETVÆRKET P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 205' DKK (RA Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Lars Rude Andersen.