Christian Moe Halsted
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHRISTIANSHUS INVEST ApS (Stifter) |
Største overskud: | 61.174' DKK TANK INVEST ApS (2017) |
Største underskud: | -54.641' DKK BIXEN HOLDING ApS (Nu: Mandarin Invest ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 321.203' DKK BIXEN HOLDING ApS (Nu: Mandarin Invest ApS) (2017) |
Største gæld: | 136.557' DKK TANK INVEST ApS (2018) |
Flest årsværk: | 63 årsværk hos KONTRAPUNKT GROUP A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHRISTIANSHUS INVEST ApS (11 år 6 måneder) |
Seed: 1440333366
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2013 i CHRISTIANSHUS INVEST ApS med titlen som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Christian Moe Halsted og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter, Ejer og Direktør har Christian nu bestreddet i 11 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.702' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTIANSHUS INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
NIXEN INVEST ApS
Via CHRISTIANSHUS INVEST ApS -
DanBAN Seed Capital IV Feeder Fond K/S
Via NIXEN INVEST ApS -
Spacemate ApS
Via CHRISTIANSHUS INVEST ApS -
EVERLAND ApS
Via CHRISTIANSHUS INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
CHRISTIANSHUS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (29)
-
BIXEN HOLDING ApS (Nu: Mandarin Invest ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
Øresundsgruppen ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023 -
Øresundsgruppen ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2021 - 05.09.2023
Reel ejer
08.03.2022 - 29.03.2022
Reel ejer
09.09.2022 - 26.04.2024
Direktør
01.08.2023 - 05.09.2023
Ejerandel: 27,4% -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2017 - 22.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
05.05.2017 - 23.09.2021
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Reel ejer
11.03.2013 - 17.06.2021
Reel ejer
18.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Christian Moe Halsted er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CHRISTIANSHUS INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.300' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet NIXEN INVEST ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Christian Moe Halsted, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor CHRISTIANSHUS INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 11.166' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor CHRISTIANSHUS INVEST ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.048' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 21.350' DKK (BIXEN HOLDING ApS (Nu: Mandarin Invest ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.122' DKK (Havnegade Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 274.589' DKK (BIXEN HOLDING ApS (Nu: Mandarin Invest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9' DKK (Spacemate ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Frederik Paul Siesbye Halsted.