Peter Boholdt
Erhvervsaktiv siden: | 22. feb. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Peter Boholdt Advokatanpartsselskab (Direktør) |
Største overskud: | 17.715' DKK H. S. INVEST. HILLERØD A/S (Nu: H. S. INVEST, HILLERØD ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -13.939' DKK H. S. INVEST. HILLERØD A/S (Nu: H. S. INVEST, HILLERØD ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 70.204' DKK H. S. INVEST. HILLERØD A/S (Nu: H. S. INVEST, HILLERØD ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 35.142' DKK H. S. INVEST. HILLERØD A/S (Nu: H. S. INVEST, HILLERØD ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Muff & Boholdt Advokatanpartsselskab (Nu: MUFF ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Peter Boholdt Advokatanpartsselskab (8 år 6 måneder) |
Seed: 1211416831
Det hele startede for alvor en dag i 2016 ved Peter Boholdt Advokatanpartsselskab (tidligere PETER BOHOLDT HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB) med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Boholdt og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Direktør, Stifter og Ejer har Peter nu bestreddet i 8 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor juridisk bistand. Her 8 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 349' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Peter Boholdt Advokatanpartsselskab
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Peter Boholdt Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2016
Tidslinje (22)
-
B.S. Udlejning ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
H. S. INVEST. HILLERØD A/S (Nu: H. S. INVEST, HILLERØD ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
B.S. Udlejning ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2023
Registreringsdato: 03.01.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
22.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.01.2023 - 13.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2019 - 10.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.03.2016 - 18.02.2019
Reel ejer
10.03.2016 - 18.02.2019
Reel ejer
19.02.2019 - 14.09.2019
Direktør
19.02.2019 - 23.02.2021
Reel ejer
15.09.2019 - 27.05.2021
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2021 - 18.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Boholdt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved H. S. INVEST. HILLERØD A/S (Nu: H. S. INVEST, HILLERØD ApS) der præsenterede et overskud på 17.715' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved H. S. INVEST. HILLERØD A/S (Nu: H. S. INVEST, HILLERØD ApS) der præsenterede et underskud på 4.175' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 1 måned fra 2019 til 2023 hos H. S. INVEST, HILLERØD ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 967' DKK (Muff & Boholdt Advokatanpartsselskab (Nu: MUFF ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.105' DKK (Muff & Boholdt Advokatanpartsselskab (Nu: MUFF ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 583' DKK (PETER BOHOLDT HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: Peter Boholdt Advokatanpartsselskab)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Pernille Skouboe Raun.