Bent Leo Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 26. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.009' DKK P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (2021) |
Største underskud: | -325' DKK B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.555' DKK B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS (2021) |
Største gæld: | 2.530' DKK FAABORG MALERFIRMA ApS (2015) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos FAABORG MALERFIRMA ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (35 år 1 måned) |
Seed: 1642426442
Det begyndte for alvor dengang i 1985 i P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (tidligere MALERFIRMAET KURT ANDERSEN. FAABORG ApS) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Bent Leo Andersen i 9 år 4 måneder, inden stoppet d. 19. september 1994.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 33' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS
Via B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS
Direktørposter (1)
-
B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
MALERFIRMAET KURT ANDERSEN. FAABORG ApS (Nu: P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.05.2020
Registreringsdato: 27.05.2020 -
MALERFIRMAET KURT ANDERSEN FAABORGApS (Nu: FAABORG MALERFIRMA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.03.2020
Registreringsdato: 09.03.2020 -
B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.08.2007
Registreringsdato: 27.08.2007
Blå bog (fortsat)
Bent har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
27.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.04.1985 - 27.05.2020
Reel ejer
01.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.01.2007 - 09.03.2020
Reel ejer
30.12.2014 - 09.03.2020
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.10.2000 - 27.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Bent Leo Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.134' DKK. Igennem sit holdingselskab B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS har Bent dermed også ejerandele i P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Bent Leo Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor FAABORG MALERFIRMA ApS fremviste et overskud på 602' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS fremviste et underskud på 325' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 136' DKK (B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33' DKK (P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.134' DKK (B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 301' DKK (FAABORG MALERFIRMA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Frank Aage Dibbern.