Søren Harder Tougård
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tougård Planteavlsrådgivning ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.376' DKK TOUGÅRD KARTOFLER ApS (Nu: Tougård Planteavlsrådgivning ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -2.292' DKK TOUGÅRD KARTOFLER ApS (Nu: Tougård Planteavlsrådgivning ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 5.089' DKK TOUGÅRD KARTOFLER ApS (Nu: Tougård Planteavlsrådgivning ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 13.624' DKK TOUGÅRD KARTOFLER ApS (Nu: Tougård Planteavlsrådgivning ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos TOUGÅRD KARTOFLER ApS (Nu: Tougård Planteavlsrådgivning ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Løvspring (3 år 2 måneder) |
Seed: 1304235093
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2012 ved Tougård Planteavlsrådgivning ApS (tidligere TOUGÅRD KARTOFLER ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Søren Harder Tougård i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen den 13. marts 2015.
Nu opererer virksomheden indenfor landbrugskonsulenter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 19' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
TOUGÅRD KARTOFLER ApS (Nu: Tougård Planteavlsrådgivning ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.03.2015
Registreringsdato: 13.03.2015 -
TOUGÅRD KARTOFLER ApS (Nu: Tougård Planteavlsrådgivning ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 12.12.2012
Registreringsdato: 12.12.2012
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
12.12.2012 - 13.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Karen Vestergård Pedersen.