Winnie Howard Brandt
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 28.142' DKK ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (2022) |
Største underskud: | -68.087' DKK ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (2015) |
Største egenkapital: | 68.388' DKK ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (2022) |
Største gæld: | 321.301' DKK ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (2023) |
Flest årsværk: | 172 årsværk hos ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (8 år 3 måneder) |
Seed: 1312067480
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2013 hos ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Winnie Howard Brandt i 8 år 3 måneder, inden stoppet den 17. juni 2021.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 24.746' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 18.06.2021
Tidslinje (3)
-
ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2021
Registreringsdato: 18.06.2021 -
ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2021
Registreringsdato: 17.06.2021 -
ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2013
Registreringsdato: 07.03.2013
Blå bog (fortsat)
Winnie Howard Brandt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S der præsenterede et overskud på 28.142' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S der præsenterede et underskud på 68.087' DKK.
Winnie har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 3 måneder fra 2013 til 2021 hos ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S.
En af de forbindelser som går igen i Winnie' netværk er Stefan Weber.