Stinus Errboe
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RADIO SILKEBORG AF 1997 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.834' DKK MIDTJYLLANDS UGEAVISER A/S (2016-17) |
Største underskud: | -6.400' DKK SILKEBORG AVIS A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 9.048' DKK MIDTJYLLANDS UGEAVISER A/S (2018-19) |
Største gæld: | 26.631' DKK SILKEBORG AVIS A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos SILKEBORG AVIS A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af MIDTJYLLANDS UGEAVISER A/S (10 år 9 måneder) |
Seed: 1982261201
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2013 ved RADIO SILKEBORG AF 1997 A/S i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Stinus Errboe i 1 år 10 måneder, før stoppet den 11. november 2015.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor radiovirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 som viste et overskud på 1.250' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. november 2015.
Direktørposter (3)
-
MIDTJYLLANDS UGEAVISER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2013 -
SILKEBORG AVIS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2013 -
Advicer A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
DE LOKALE UGEAVISER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022 -
FORLAGET FAKTUM ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.09.2021
Registreringsdato: 10.09.2021 -
Advicer A/S
Tilknyttet som direktørDato: 17.05.2021
Registreringsdato: 17.05.2021
Blå bog (fortsat)
Stinus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2020 - 07.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
02.01.2015 - 10.09.2021
Ejerandel: 40%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor MIDTJYLLANDS UGEAVISER A/S kunne fremvise et overskud på 2.834' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor SILKEBORG AVIS A/S kunne fremvise et underskud på 6.400' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Stinus' netværk er Alex Nielsen.