Mads Boeberg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ÆRØPORTALEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -40' DKK ÆRØPORTALEN ApS (2017) |
Største egenkapital: | 101' DKK ÆRØPORTALEN ApS (2016) |
Største gæld: | 22' DKK ÆRØPORTALEN ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BYGMESTER I. O. CHRISTENSEN OG HUSTRU CAROLINE CHRISTENSENS MINDELEGAT (7 år) |
Seed: 1982622372
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2014 i ÆRØPORTALEN ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mads Boeberg Hansen i 3 år 6 måneder, inden stoppet d. 19. december 2017.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 viste et underskud på 9' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. februar 2019.
Tidslinje (4)
-
ÆRØPORTALEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.12.2017
Registreringsdato: 19.12.2017 -
ÆRØPORTALEN ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2017
Registreringsdato: 19.12.2017 -
ÆRØPORTALEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.05.2014
Registreringsdato: 20.05.2014
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Carl Jørgen Heide.