Bent Müller
Karrieren startede hos: | AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.927' DKK FYNSKE KØBSTÆDERS FOND (2022) |
Største underskud: | -14.882' DKK BM INVEST A/S (Nu: FS EJENDOMSSELSKAB III A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 30.064' DKK FYNSKE KØBSTÆDERS FOND (2022) |
Største gæld: | 49.456' DKK FYNSKE KØBSTÆDERS FOND (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NORDAN HOLDING ApS (2023) |
Seed: 1447846070
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for nu flere år siden ved AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Bent Müller i 102 år 4 måneder, før fratrædelsen den 7. juli 2008.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. februar 2011.
Tidslinje (68)
-
FYNSKE KØBSTÆDERS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
ELMEVANG ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.05.2019
Registreringsdato: 16.05.2019 -
BENT MÜLLER A/S (Nu: FS EJENDOMSSELSKAB III A/S)
Fratrådt som direktørDato: 07.06.2011
Registreringsdato: 07.06.2011
Blå bog (fortsat)
Bent har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 118 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2005 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
14.11.2008 - 16.05.2019
Ejerandel: 50-66.65%
Bent Müller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved FYNSKE KØBSTÆDERS FOND der præsenterede et overskud på 3.488' DKK.
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 102 år 4 måneder fra 1906 til 2008 hos AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.836' DKK (FYNSKE KØBSTÆDERS FOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.171' DKK (FYNSKE KØBSTÆDERS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 470' DKK (NORDAN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Kurt Helge Adamsen.