Benedicte le Maire
Erhvervsaktiv siden: | 29. okt. 2012 (11 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gammelkjøgegaard Landbrug ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.076' DKK CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (2020-21) |
Største underskud: | -8.430' DKK CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (2022-23) |
Største egenkapital: | 240.786' DKK CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (2022-23) |
Største gæld: | 9.455' DKK CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (2020-21) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (11 år 10 måneder) |
Seed: 17700919
Det hele startede i 2012 i Gammelkjøgegaard Landbrug ApS (tidligere GAMMELKJØGEGAARD LANDBRUG A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Benedicte le Maire i 4 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 3. maj 2017.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 som viste et overskud på 260' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. juli 2018.
Bestyrelsesposter (1)
-
CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 29.10.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
GAMMELKJØGEGAARD LANDBRUG A/S (Nu: Gammelkjøgegaard Landbrug ApS) (Personlig suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2017
Registreringsdato: 03.05.2017 -
CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.10.2012
Registreringsdato: 29.10.2012 -
GAMMELKJØGEGAARD LANDBRUG A/S (Nu: Gammelkjøgegaard Landbrug ApS) (Personlig suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.10.2012
Registreringsdato: 29.10.2012
Blå bog (fortsat)
Benedicte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2012 - 03.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Benedicte le Maire har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE der præsenterede et overskud på 9.076' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE der præsenterede et underskud på 8.430' DKK.
Benedicte har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 10 måneder fra 2012 til i dag hos CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE.
En af de forbindelser som går igen i Benedicte' netværk er Anders Toftegaard.