Franz Poul Østrup Kramer
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 2012 - 1. jun. 2019 |
Karrieren startede hos: | BUSINESS INNOVATION ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.092' DKK BUSINESS INNOVATION A/S (Nu: BUSINESS INNOVATION ApS) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.593' DKK BUSINESS INNOVATION A/S (Nu: BUSINESS INNOVATION ApS) (2023) |
Største gæld: | 10.796' DKK BUSINESS INNOVATION A/S (Nu: BUSINESS INNOVATION ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af BUSINESS INNOVATION ApS (10 år 6 måneder) |
Seed: 1396304825
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2012 i BUSINESS INNOVATION ApS (tidligere BUSINESS INNOVATION A/S) som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Franz Poul Østrup Kramer i 9 år 1 måned, inden stoppet d. 1. november 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 219' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BUSINESS INNOVATION ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (5)
Tidslinje (5)
-
BUSINESS INNOVATION A/S (Nu: BUSINESS INNOVATION ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
Kramer Ejendomme I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019 -
Kramer Ejendomme I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019
Blå bog (fortsat)
Franz har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.10.2012 - 01.11.2021
Ejer
01.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2019 - 01.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BUSINESS INNOVATION A/S (Nu: BUSINESS INNOVATION ApS) fremviste et overskud på 1.092' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Franz' netværk er Camilla Thanning Kramer.