Mogens Slot Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1987 (37 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HF EJENDOMME ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.579' DKK C.F. NIELSEN A/S (2023) |
Største underskud: | -18.576' DKK MASH Makes A/S (2023) |
Største egenkapital: | 78.574' DKK MASH Makes A/S (2023) |
Største gæld: | 63.754' DKK HM LABELLING A/S (Nu: HM SYSTEMS A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos HM LABELLING A/S (Nu: HM SYSTEMS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ODENSE DANHOSTEL CITY ApS (19 år 1 måned) |
Seed: 1748910135
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1987 i HF EJENDOMME ApS (tidligere ASX 11776 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mogens Slot Knudsen i 7 år 1 måned, før fratrædelsen d. 22. juni 1994.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 567' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Knudsen Consulting Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
MASH Makes A/S
Via Knudsen Consulting Aps -
MASH Makes SPV01 ApS
Via MASH Makes A/S -
MASH Makes SPV02 ApS
Via MASH Makes A/S -
HyNeron ApS
Via Knudsen Consulting Aps
Direktørposter (1)
-
Knudsen Consulting Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2006
Bestyrelsesposter (4)
-
C.F. NIELSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2007 -
KINETIC BIOFUEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2014 -
MASH Makes A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2024 -
HyNeron ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (54)
-
MASH Makes A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
MASH Makes A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
HyNeron ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023
Blå bog (fortsat)
Mogens har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2021 - 24.05.2022
Bestyrelsesmedlem
25.05.2022 - 19.09.2023
Bestyrelsesmedlem
20.09.2023 - 26.06.2024
Bestyrelsesmedlem
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejer
02.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Knudsen Consulting Aps -
Bestyrelsesmedlem
16.04.2021 - 05.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.08.2011 - 29.07.2020
Ejerandel: 50%
Mogens Slot Knudsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i C.F. NIELSEN A/S der præsenterede et overskud på 27.579' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i MASH Makes A/S der præsenterede et underskud på 18.576' DKK.
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 1 måned fra 1999 til 2018 hos ODENSE DANHOSTEL CITY ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 27.579' DKK (C.F. NIELSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.576' DKK (MASH Makes A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 78.574' DKK (MASH Makes A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 203' DKK (Access2Venture ApS (Nu: Access2Business ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Jakob Axel Bejbro Andersen.