Martin Friis Diemer
Erhvervsaktiv siden: | 9. feb. 2007 (17 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MFDIEMER-HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.288' DKK JYSK SPÆRFABRIK A/S (2022) |
Største underskud: | -367' DKK JYSK TRÆELEMENT ApS (2015) |
Største egenkapital: | 8.291' DKK JYSK SPÆRFABRIK A/S (2023) |
Største gæld: | 10.419' DKK JYSK SPÆRFABRIK A/S (2021) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos JYSK SPÆRFABRIK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af MFDIEMER-HOLDING ApS (17 år 7 måneder) |
Seed: 1480944211
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2007 hos MFDIEMER-HOLDING ApS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Titlen som Direktør har Martin Friis Diemer nu bestreddet i 17 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.733' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MFDIEMER-HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Grønfeldt Elementer A/S
Via MFDIEMER-HOLDING ApS -
NW Mgt. 2 ApS
Via MFDIEMER-HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
MFDIEMER-HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
Grønfeldt Elementer A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.02.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
JYSK TRÆELEMENT ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
JYSK SPÆRFABRIK A/S
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
JYSK TRÆELEMENT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Direktør
09.02.2007 - Stadig aktiv
Ejer
09.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.04.2020 - 12.07.2024
Reel ejer
23.09.2022 - 28.06.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2008 - 12.07.2024
Reel ejer
15.11.2019 - 28.06.2024
Direktør
15.11.2019 - 12.07.2024
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JYSK SPÆRFABRIK A/S kunne offentliggøre et overskud på 6.288' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor MFDIEMER-HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 16' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.720' DKK (JYSK SPÆRFABRIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.291' DKK (JYSK SPÆRFABRIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 987' DKK (JYSK TRÆELEMENT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Henrik Christian Schmidt.