Thomas Adamsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CPM MANUFACTURING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 31.099' DKK EUROPAPLADS 16 A/S (2019) |
Største underskud: | -23.743' DKK UV 3 ApS (2014) |
Største egenkapital: | 106.495' DKK EUROPAPLADS 16 A/S (2023) |
Største gæld: | 166.382' DKK ÅBOULEVARDEN 11 ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HØJBJERG PLADS ApS (10 år 3 måneder) |
Seed: 816714043
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2007 hos CPM MANUFACTURING A/S (tidligere FKI LOGISTEX HITECH MANUFACTURING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Adamsen i , inden stoppet den 12. marts 2007.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 11' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. august 2017.
Bestyrelsesposter (3)
-
PALADS BOLIG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.06.2019 -
EUROPAPLADS 16 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.08.2020 -
HØJBJERG PLADS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
ÅBOULEVARDEN 11 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2020
Registreringsdato: 13.08.2020 -
UV 3 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2020
Registreringsdato: 13.08.2020 -
GUNNAR CLAUSENS VEJ 3 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2020
Registreringsdato: 13.08.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2017 - 13.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2017 - 13.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Adamsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos UV 3 ApS der præsenterede et overskud på 19.529' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos HØJBJERG PLADS ApS der præsenterede et underskud på 5.790' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 3 måneder fra 2014 til i dag hos HØJBJERG PLADS ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 16.880' DKK (EUROPAPLADS 16 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 106.495' DKK (EUROPAPLADS 16 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 183' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET ØER MARITIME BADELAND ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Christian Claes Remien.