Rasmus Gerskov Moth Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOTH HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.323' DKK ROSA DANICA A/S (2021) |
Største underskud: | -8.845' DKK ROSA DANICA A/S (2022) |
Største egenkapital: | 25.586' DKK MOTH HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 68.547' DKK ROSA DANICA A/S (2014) |
Flest årsværk: | 166 årsværk hos ROSA DANICA A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af MOTH HOLDING ApS (9 år 8 måneder) |
Seed: 10206370
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2012 i MOTH HOLDING ApS i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Torben Ravn Moth Madsen at Rasmus Gerskov Moth Madsen stiftede MOTH HOLDING ApS den dag i december 2012. Hvervet som Ejer og Stifter har Rasmus nu besiddet i 2 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 6.142' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOTH HOLDING ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BIOSUND ApS
Via MOTH HOLDING ApS -
Moth Evolution ApS
Via MOTH HOLDING ApS -
ROSA DANICA A/S
Via MOTH HOLDING ApS -
GARTNERES VARMEFORSYNING I ÅSUM OG LANGESKOV ApS
Via ROSA DANICA A/S
Bestyrelsesposter (1)
-
ROSA DANICA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.11.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Moth Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2019
Registreringsdato: 07.07.2019 -
ROSA DANICA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2018
Registreringsdato: 22.11.2018 -
Moth Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.07.2016
Registreringsdato: 05.07.2016
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.11.2018 - Stadig aktiv
Ejer
02.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via MOTH HOLDING ApS -
Reel ejer
15.11.2017 - 26.08.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
05.07.2016 - 07.07.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
18.12.2012 - 31.12.2014
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MOTH HOLDING ApS landede et overskud på 6.142' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MOTH HOLDING ApS landede et underskud på 4.796' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.142' DKK (MOTH HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.586' DKK (MOTH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.278' DKK (ROSA DANICA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Torben Ravn Moth Madsen.