Marco Munthe Agger
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MMA 89 HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 10.601' DKK MMA 89 HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -990' DKK DMA Invest ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 28.567' DKK KLOAGGER A/S (2023) |
Største gæld: | 22.149' DKK KLOAGGER A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos KLOAGGER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MMA 89 HOLDING ApS (11 år 9 måneder) |
Seed: 466385155
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2012 hos MMA 89 HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Marco Munthe Agger og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Marco nu bestreddet i 11 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne vise et underskud på 30' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MMA 89 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KLOAGGER A/S
Via MMA 89 HOLDING ApS -
DMA Invest ApS
Via MMA 89 HOLDING ApS -
Loptimisten ApS
Via MMA 89 HOLDING ApS -
Reggaolk ApS
Via MMA 89 HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
Reggaolk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2021 -
MMA 89 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2012 -
KLOAGGER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2015 -
DMA Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2017 -
Loptimisten ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2019
Repræsentant (1)
-
Fællesejendommen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Reggaolk ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.11.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Fællesejendommen
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
KLOAGGER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022 -
Reggaolk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2021
Registreringsdato: 22.11.2021
Blå bog (fortsat)
Marco har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
22.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via MMA 89 HOLDING ApS -
Direktør og Reel ejer
13.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
18.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor MMA 89 HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 10.601' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor DMA Invest ApS kunne offentliggøre et underskud på 990' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marco' netværk er Daniel Munthe Agger.