Anne Brenting
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANNE BRENTING HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 41.489' DKK PRO VENTILATION A/S (2018) |
Største underskud: | -3.164' DKK PRO HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 44.457' DKK PRO VENTILATION A/S (2018) |
Største gæld: | 67.979' DKK PRO VENTILATION A/S (2023) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos PRO VENTILATION A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af ANNE BRENTING HOLDING ApS (11 år 9 måneder) |
Seed: 78964081
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2012 i ANNE BRENTING HOLDING ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Anne Brenting og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Anne nu besiddet i 11 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et overskud på 49' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANNE BRENTING HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PRO VENTILATION A/S
Via ANNE BRENTING HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet H. J. Holst Vej 20-22 ApS
Via ANNE BRENTING HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
ANNE BRENTING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2012
Bestyrelsesposter (3)
-
PRO HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2015 -
PRO VENTILATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2013 -
Ejendomsselskabet H. J. Holst Vej 20-22 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.03.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Ejendomsselskabet H. J. Holst Vej 20-22 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.03.2017
Registreringsdato: 02.03.2017 -
Ejendomsselskabet H. J. Holst Vej 20-22 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2017
Registreringsdato: 01.03.2017 -
Ejendomsselskabet H. J. Holst Vej 20-22 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2016
Registreringsdato: 16.11.2016
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2013 - Stadig aktiv
Ejer
16.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via ANNE BRENTING HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2016 - 01.03.2017
Reel ejer
16.11.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Anne Brenting har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i PRO VENTILATION A/S der præsenterede et overskud på 41.489' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i PRO HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 3.164' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 6 måneder fra 2013 til i dag hos PRO VENTILATION A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.354' DKK (PRO VENTILATION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.937' DKK (PRO VENTILATION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.835' DKK (Ejendomsselskabet H. J. Holst Vej 20-22 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Ole Brenting.