Lars Holmberg Persson
Erhvervsaktiv siden: | 19. feb. 2007 (17 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRENDSANALYSE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 154' DKK TRENDS KAPITALPLEJE A/S (Nu: AKTIERÅDET A/S) (2021) |
Største underskud: | -2.133' DKK NETPOSTEN A/S (2017) |
Største egenkapital: | 869' DKK NETPOSTEN A/S (2014) |
Største gæld: | 7.722' DKK NETPOSTEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos NETPOSTEN A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRENDSANALYSE ApS (17 år 7 måneder) |
Seed: 1974307163
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2007 hos TRENDSANALYSE ApS (tidligere LMT HOLDING 2007 ApS) i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Holmberg Persson og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Lars nu besiddet i 17 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden udgivervirksomhed. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 20' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TRENDSANALYSE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AKTIERÅDET A/S
Via TRENDSANALYSE ApS
Direktørposter (2)
-
TRENDSANALYSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2007 -
AKTIERÅDET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
AKTIERÅDET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2007 -
NETPOSTEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
NETPOSTEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2023
Registreringsdato: 08.03.2023 -
NETPOSTEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2023
Registreringsdato: 07.03.2023 -
NETPOSTEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.02.2007 - Stadig aktiv
Direktør og Ejer
25.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via TRENDSANALYSE ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
19.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2022 - 07.03.2023
Bestyrelsesmedlem
08.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2020 - 11.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.02.2007 - 08.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor TRENDS KAPITALPLEJE A/S (Nu: AKTIERÅDET A/S) landede et overskud på 154' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor TRENDS KAPITALPLEJE A/S (Nu: AKTIERÅDET A/S) landede et underskud på 129' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 186' DKK (NETPOSTEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 198' DKK (LMT HOLDING 2007 ApS (Nu: TRENDSANALYSE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.587' DKK (NETPOSTEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jan Fredskilde Andersen.