Claus Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 1984 (40 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET AF 26. JUNI 1991 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.885' DKK KRIAN HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -736' DKK KRIAN HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 46.067' DKK KRIAN HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 22.376' DKK Better Energy Horslunde I P/S (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KRIAN HOLDING ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af KRIAN HOLDING ApS (20 år) |
Seed: 1609242213
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1984 hos ANPARTSSELSKABET AF 26. JUNI 1991 (tidligere BIDINGER ApS) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Claus Iversen i 7 år 4 måneder, inden stoppet den 28. juni 1991.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016-17 kunne fremvise et overskud på 7.200' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
OBTON SOLENERGI LETANG KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
OBTON SOLENERGI MURON KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 5-9.99% -
KRIAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Better Energy Horslunde I P/S
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S OBTON SOLENERGI LETANG
Via OBTON SOLENERGI LETANG KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
K/S OBTON SOLENERGI MURON
Via OBTON SOLENERGI MURON KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Direktørposter (1)
-
KRIAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2004
Bestyrelsesposter (3)
-
K/S OBTON SOLENERGI LETANG
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2014 -
Better Energy Horslunde I P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2024 -
K/S OBTON SOLENERGI MURON
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Better Energy Horslunde I P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
ANPARTSSELSKABET AF 26. JUNI 1991
Fratrådt som direktørDato: 23.02.2018
Registreringsdato: 23.02.2018 -
BE 32 P/S (Nu: Better Energy Horslunde I P/S) (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015
Blå bog (fortsat)
Claus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
28.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
28.10.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
28.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
28.10.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor KRIAN HOLDING ApS fremviste et overskud på 11.885' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor KRIAN HOLDING ApS fremviste et underskud på 736' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.522' DKK (KRIAN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 391' DKK (K/S OBTON SOLENERGI MURON).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 46.067' DKK (KRIAN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 106' DKK (OBTON SOLENERGI MURON KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Bo Valdemar Vaaben.