Anders Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 24. maj 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HÆSTRUP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.497' DKK HESEHUS A/S (2020) |
Største underskud: | -12.484' DKK HESEHUS A/S (2023) |
Største egenkapital: | 27.884' DKK HESEHUS A/S (2022) |
Største gæld: | 61.818' DKK HESEHUS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 178 årsværk hos HESEHUS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af AClausen.dk IVS (4 år 11 måneder) |
Seed: 358397991
Erhvervskarrieren startede i 2007 hos HÆSTRUP ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Anders Clausen i 4 år, før stoppet d. 8. juni 2011.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et underskud på 5' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. februar 2015.
Bestyrelsesposter (1)
-
HESEHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
HESEHUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
AClausen.dk IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
AClausen.dk IVS
Fratrådt som direktørDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
29.05.2016 - 26.05.2021
Ejer
30.05.2016 - 26.05.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.05.2016 - 28.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2016 - 10.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.05.2007 - 08.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor AClausen.dk IVS kunne fremvise et underskud på 9' DKK.