Kim Herforth Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | 3XN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 27.852' DKK 3XNIELSEN A/S (Nu: 3XN A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -84' DKK EVA HARLOU ApS (2015) |
Største egenkapital: | 48.473' DKK 1 X NIELSEN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 78.625' DKK 3 X N HOLDING A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 158 årsværk hos 3 X N HOLDING A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af 1 X NIELSEN ApS (21 år 5 måneder) |
Seed: 634335628
Det begyndte for alvor dengang i 1990 hos 3XN A/S (tidligere ARKITEKTFIRMAET NIELSEN, NIELSEN & NIELSEN ApS) som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Kim Herforth Nielsen i 5 år 6 måneder, inden stoppet den 3. januar 1996.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen arkitektvirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 27.852' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
1 X NIELSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
3 X N HOLDING A/S
Via 1 X NIELSEN ApS -
3XN A/S
Via 3 X N HOLDING A/S -
3XN AUS ApS
Via 3 X N HOLDING A/S -
Xen Homes ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via 3 X N HOLDING A/S -
GXN A/S
Via 3 X N HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
1 X NIELSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2003
Bestyrelsesposter (3)
-
3XN A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 04.09.2014 -
3 X N HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.03.2015 -
EVA HARLOU ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
Nielsen Resort ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Xen Homes ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
GXN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024
Blå bog (fortsat)
Kim har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
28.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
02.03.2021 - 03.09.2024
Reel ejer
03.03.2021 - 03.09.2024
Ejerandel: 1% -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2022 - 22.08.2024
Ejer
27.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via 3 X N HOLDING A/S -
Reel ejer
28.12.2012 - 22.11.2018
Bestyrelsesmedlem
19.09.2014 - 30.01.2024
Reel ejer
23.11.2018 - 02.11.2020
Reel ejer
03.11.2020 - 07.11.2021
Reel ejer
08.11.2021 - 01.03.2024
Ejerandel: 40%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor 1 X NIELSEN ApS fremviste et overskud på 17.756' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Nielsen Resort ApS fremviste et underskud på 22' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Jeanette Hansen.