Gert Davidsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jan. 1982 (42 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TADANA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 30.517' DKK PROHOLDING A/S (2018-19) |
Største underskud: | -18.652' DKK PROINFO A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 99.710' DKK PROHOLDING A/S (2013-14) |
Største gæld: | 215.874' DKK PROLØN HOLDING ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos PROINFO A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af PROSERVICES A/S (23 år 3 måneder) |
Seed: 1168126326
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1982 hos TADANA A/S (tidligere DANIA INDUSTRI DATA A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Gert Davidsen i 6 år 7 måneder, før stoppet d. 23. september 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. november 1994.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PROSERVICES A/S
Ejerandel: 100% -
PROHOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
PROINFO VIBORG A/S
Via PROHOLDING A/S -
PROINFO A/S
Via PROHOLDING A/S -
EURONOME INTERNATIONAL ApS
Via PROHOLDING A/S -
XAFIR A/S
Via PROHOLDING A/S -
NAVEKSA A/S
Via PROHOLDING A/S -
Taas ApS
Via PROHOLDING A/S -
PROINFO HORSENS ApS
Via PROHOLDING A/S -
VÆKSTPARTNER ApS
Via PROHOLDING A/S -
PROINFO IT-DRIFT ApS
Via PROHOLDING A/S
Direktørposter (9)
-
XAFIR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017 -
PROHOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2008 -
PROSERVICES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2004 -
PROINFO IT-DRIFT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2014 -
VÆKSTPARTNER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2015 -
PROINFO VIBORG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017 -
Taas ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.02.2012 -
EURONOME INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2015 -
PROINFO HORSENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017
Bestyrelsesposter (8)
-
XAFIR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.05.2011 -
PROHOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2008 -
PROSERVICES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.2001 -
PROINFO VIBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2008 -
Taas ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.12.2017 -
PROINFO HORSENS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.02.2012 -
NAVEKSA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.10.2014 -
PROINFO A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.12.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (59)
-
NAVEKSA A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024 -
NAVEKSA A/S
Tilknyttet som direktørDato: 26.08.2020
Registreringsdato: 26.08.2020 -
PROINFO A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2019
Registreringsdato: 01.12.2019
Blå bog (fortsat)
Gert har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.09.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.06.2014 - Stadig aktiv
Direktør
31.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
02.07.2001 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.08.2001 - Stadig aktiv
Direktør
11.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.02.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.10.2014 - Stadig aktiv
Direktør
26.08.2020 - 27.05.2024
Ejerandel: 51%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor PROHOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 30.517' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor PROINFO A/S kunne offentliggøre et underskud på 18.652' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Gert' netværk er Kristian Maan Tokkesdal.