Henning Aage Aastrup Sørensen
Erhvervsaktiv: | 3. feb. 1982 - 29. nov. 2019 |
Karrieren startede hos: | BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN FREDERIKSBORG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.059' DKK HENNINGS KLOAKRENS A/S (2019) |
Største underskud: | -95' DKK Caas Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 15.497' DKK HAAS HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 18.991' DKK HENNINGS KLOAKRENS A/S (2019) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos HENNINGS KLOAKRENS A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HENNINGS KLOAKRENS A/S (27 år 3 måneder) |
Seed: 1711547013
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1982 hos BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN FREDERIKSBORG ApS (tidligere FREDERIKSBORG AMT VEST BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Henning Aage Aastrup Sørensen i 9 år 2 måneder, inden stoppet den 22. april 1991.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. maj 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HAAS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HENNINGS KLOAKRENS A/S
Via HAAS HOLDING ApS -
SVALEHØJVEJ 13, ØLSTYKKE ApS
Via HAAS HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
HENNINGS KLOAKRENS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.1997 -
SVALEHØJVEJ 13, ØLSTYKKE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2003 -
HAAS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
HENNINGS KLOAKRENS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.1997
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Caas Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.11.2019
Registreringsdato: 29.11.2019 -
Caas Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.11.2019
Registreringsdato: 29.11.2019 -
HAAS HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.06.2005
Registreringsdato: 10.06.2005
Blå bog (fortsat)
Henning har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
26.06.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
29.11.2019 - 29.11.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.02.1982 - 22.04.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Aage Aastrup Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HAAS HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.497' DKK. Gennem sit holdingselskab HAAS HOLDING ApS har Henning dermed også andele i HENNINGS KLOAKRENS A/S (50-66.65%) samt SVALEHØJVEJ 13, ØLSTYKKE ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henning Aage Aastrup Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor HENNINGS KLOAKRENS A/S landede et overskud på 4.059' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor SVALEHØJVEJ 13, ØLSTYKKE ApS landede et underskud på 69' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.975' DKK (HENNINGS KLOAKRENS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.497' DKK (HAAS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.356' DKK (Caas Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Christian Aage Aastrup Sørensen.