Per Christian Møller
Karrieren startede hos: | NOMAC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 864.000' DKK GLUNZ & JENSEN A/S (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -20.805.000' DKK GLUNZ & JENSEN A/S (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 73.877.000' DKK GLUNZ & JENSEN A/S (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 3.201.084' DKK Campus Byen A/S (2016) |
Flest årsværk: | 2.879 årsværk hos DAGLIGVARE GRUPPEN AF 2. NOVEMBER 1987 A/S (Nu: 365discount A/S) (2015) |
Seed: 2084634197
Det startede for alvor for nu mange år siden hos NOMAC A/S (tidligere A/S DIFA) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Christian Møller i 82 år 7 måneder, før stoppet d. 22. januar 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. januar 2004.
Ejendomme (1)
Tidslinje (188)
-
Campus Byen Ejendomsfond (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2019
Registreringsdato: 29.05.2019 -
Campus Byen A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2019
Registreringsdato: 29.05.2019 -
BIOMAR GROUP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2018
Registreringsdato: 08.03.2018
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 103 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
08.07.2016 - 29.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.05.2016 - 29.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2005 - 16.03.2016
Bestyrelsesmedlem
17.03.2016 - 08.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2005 - 19.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Christian Møller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos BIOMAR A/S (Nu: BIOMAR GROUP A/S) der præsenterede et overskud på 615.276' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos Campus Byen Ejendomsfond der præsenterede et underskud på 48' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 72 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 82 år 7 måneder fra 1921 til 2004 hos NOMAC A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 654.201' DKK (BIOMAR A/S (Nu: BIOMAR GROUP A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.532.855' DKK (DAGLIGVARE GRUPPEN AF 2. NOVEMBER 1987 A/S (Nu: 365discount A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.125.260' DKK (BIOMAR A/S (Nu: BIOMAR GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -501.718' DKK (DAGLIGVARE GRUPPEN AF 2. NOVEMBER 1987 A/S (Nu: 365discount A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Peter Bisgaard.