John Nolsøe
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOHN NOLSØE ANPARTSSELSKABET AF 10. JANUAR 2007 (Ejer) |
Største overskud: | 5.115' DKK A/S BOTICA ENTREPRISE (2022-23) |
Største underskud: | -631' DKK A/S BOTICA ENTREPRISE (2019-20) |
Største egenkapital: | 9.019' DKK A/S BOTICA ENTREPRISE (2022-23) |
Største gæld: | 13.141' DKK A/S BOTICA ENTREPRISE (2015-16) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos A/S BOTICA ENTREPRISE (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af JOHN NOLSØE ANPARTSSELSKABET AF 10. JANUAR 2007 (17 år 8 måneder) |
Seed: 426623395
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2007 ved JOHN NOLSØE ANPARTSSELSKABET AF 10. JANUAR 2007 i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af John Nolsøe og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har John nu bestreddet i 17 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 17 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.317' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOHN NOLSØE ANPARTSSELSKABET AF 10. JANUAR 2007
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ApS BOTICA HOLDING
Via JOHN NOLSØE ANPARTSSELSKABET AF 10. JANUAR 2007 -
A/S BOTICA ENTREPRISE
Via ApS BOTICA HOLDING
Direktørposter (2)
-
ApS BOTICA HOLDING
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2014 -
JOHN NOLSØE ANPARTSSELSKABET AF 10. JANUAR 2007
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2007
Bestyrelsesposter (2)
-
ApS BOTICA HOLDING
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.04.2024 -
A/S BOTICA ENTREPRISE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.01.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ApS BOTICA HOLDING (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
ApS BOTICA HOLDING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
ApS BOTICA HOLDING
Tilknyttet som direktørDato: 17.10.2014
Registreringsdato: 17.10.2014
Blå bog (fortsat)
John har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.01.2007 - 29.04.2024
Bestyrelsesmedlem
19.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
15.01.2007 - 29.04.2024
Direktør
17.10.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
John Nolsøe ejer desuden også holdingselskabet ApS BOTICA HOLDING (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet ApS BOTICA HOLDING ejes der også andele i A/S BOTICA ENTREPRISE (100%).
Du kan også se koncerndiagram for John Nolsøe, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ApS BOTICA HOLDING kunne fremvise et overskud på 3.966' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor ApS BOTICA HOLDING kunne fremvise et underskud på 527' DKK.
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Henrik Helth Hierbæk.