Dorthe Grosen Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K. B. S. HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.081' DKK K. B. S. HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -1.284' DKK K. B. S. HOLDING A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 31.723' DKK K. B. S. HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 8.759' DKK K. B. S. HOLDING A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Å. K. CHROM A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Å. K. CHROM A/S (17 år 9 måneder) |
Seed: 689558451
Karrieren som leder startede i 2006 ved K. B. S. HOLDING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Dorthe Grosen Sørensen nu bestreddet i 17 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 3.961' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
SCANCROM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2011 -
Å. K. CHROM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2006 -
K. B. S. HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
EJENDOMSSELSKABET A Ø FRIDA ApS (Nu: KP Ejendomme, Aarhus ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.12.2015
Registreringsdato: 28.12.2015 -
SCANCROM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.2011
Registreringsdato: 17.02.2011 -
EJENDOMSSELSKABET A Ø FRIDA ApS (Nu: KP Ejendomme, Aarhus ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 14.11.2008
Registreringsdato: 14.11.2008
Blå bog (fortsat)
Dorthe har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.11.2008 - 28.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Dorthe Grosen Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved K. B. S. HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 7.081' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved K. B. S. HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 1.284' DKK.
Dorthe har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 9 måneder fra 2006 til i dag hos K. B. S. HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Dorthe' netværk er Kim Michael Böenche Sørensen.