Jonna Magnussen
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1976 (47 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BELLEVUE BUGT HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.621' DKK ApS KBUS 38 NR. 2881 (2021-22) |
Største underskud: | -209' DKK ERIK MAGNUSSEN DESIGN. KLAMPENBORG A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 17.736' DKK ApS KBUS 38 NR. 2881 (2021-22) |
Største gæld: | 5.500' DKK ApS KBUS 38 NR. 2881 (2020-21) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ERIK MAGNUSSEN DESIGN. KLAMPENBORG A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af ERIK MAGNUSSEN DESIGN. KLAMPENBORG A/S (33 år 9 måneder) |
Seed: 1680771070
Erhvervskarrieren begyndte for alvor for nu flere år siden ved BELLEVUE BUGT HOLDING ApS (tidligere EJENDOMSANPARTSSELSKABET VED BELLEVUE BUGT) som Direktør. Rollen som Direktør havde Jonna Magnussen i 15 år 10 måneder, før fratrædelsen den 3. november 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. december 1993.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Arne Jacobsen Design I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ERIK MAGNUSSEN DESIGN. KLAMPENBORG A/S
Ejerandel: 100% -
Ejendomsselskabet Bellevue Bugt I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
ERIK MAGNUSSEN DESIGN. KLAMPENBORG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.1990
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
Arne Jacobsen Design I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
Ejendomsselskabet Bellevue Bugt I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
ERIK MAGNUSSEN DESIGN. KLAMPENBORG A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.05.2014
Registreringsdato: 24.05.2014
Blå bog (fortsat)
Jonna har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1993 - 19.04.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1993 - 29.03.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor ERIK MAGNUSSEN DESIGN. KLAMPENBORG A/S fremviste et overskud på 2.136' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor ERIK MAGNUSSEN DESIGN. KLAMPENBORG A/S fremviste et underskud på 209' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jonna' netværk er Line Holmblad.