Henrik Ringgaard Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fonden Polyteknisk Boghandel, Data og Forlag (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 117.171' DKK PA CONSULTING GROUP A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 463.837' DKK PA CONSULTING GROUP A/S (2023) |
Største gæld: | 130.687' DKK PA CONSULTING GROUP A/S (2020) |
Flest årsværk: | 214 årsværk hos PA CONSULTING GROUP A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af PA CONSULTING GROUP A/S (3 år 4 måneder) |
Seed: 1874641800
Karrieren som erhvervsperson startede i 2007 hos Fonden Polyteknisk Boghandel, Data og Forlag i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Ringgaard Pedersen i 1 år, før stoppet d. 1. februar 2008.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor detailhandel med bøger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. juni 2012.
Direktørposter (1)
-
PA CONSULTING GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
PA CONSULTING GROUP A/S
Tilknyttet som direktørDato: 20.05.2021
Registreringsdato: 20.05.2021 -
PA CONSULTING GROUP A/S
Fratrådt som direktørDato: 19.05.2021
Registreringsdato: 19.05.2021 -
PA CONSULTING GROUP A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2020 - 19.05.2021
Direktør
20.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2007 - 01.02.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PA CONSULTING GROUP A/S kunne fremvise et overskud på 117.171' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Tommy Søjberg Wiborg.