Holger Blok
Karrieren startede hos: | SCS STÅL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 9.241.255' DKK ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) (2022) |
Største underskud: | -495.222' DKK CLEVER A/S (2022) |
Største egenkapital: | 48.611.107' DKK SMILE CONTENT A/S (Nu: WAOO A/S) (2014) |
Største gæld: | 8.227.399' DKK ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) (2016) |
Flest årsværk: | 847 årsværk hos ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) (2016) |
Seed: 651082630
Det startede for alvor for flere år siden ved SCS STÅL A/S (tidligere A.B.C. HANSEN HOLDING A/S) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Holger Blok i 50 år 10 måneder, før stoppet den 1. november 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. september 1992.
Bestyrelsesposter (1)
-
KLIMAFONDEN SKIVE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (99)
-
GreenLab Skive A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023 -
GreenLab Skive Vind ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2021
Registreringsdato: 17.06.2021 -
GreenLab Skive Vind ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2021
Registreringsdato: 26.02.2021
Blå bog (fortsat)
Holger har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 82 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.10.2017 - 16.03.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - 02.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2021 - 17.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) kunne offentliggøre et overskud på 319.078' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ENERGIMIDT ENERGI A/S (Nu: Eniig City Solutions A/S) kunne offentliggøre et underskud på 56.562' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 560.755' DKK (ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 118.598' DKK (ENERGIMIDT FIBERBREDBÅND A/S (Nu: Norlys Fibernet A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.892.145' DKK (ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 341' DKK (SCANENERGI ELSALG A/S (Nu: Elhandelsselskabet af 1. januar 2020 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Holger' netværk er Susanne Jøker Johnsen.