Jan Gilling Timmermann
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 264.649' DKK PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S (2017) |
Største underskud: | -249.750' DKK PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 2.287.114' DKK PROVAS HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 314.090' DKK PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S (2020) |
Flest årsværk: | 76 årsværk hos PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SFT Fonden 2016 (4 år) |
Seed: 1979479258
Det hele startede i 2013 hos PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Gilling Timmermann i 1 år 4 måneder, før stoppet d. 22. april 2015.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 0' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
PROVAS-HADERSLEV VAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2022 -
PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022 -
PROVAS-HADERSLEV VAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022 -
PROVAS HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2015
Registreringsdato: 22.04.2015
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2017 - 20.12.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2013 - 22.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2013 - 22.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Gilling Timmermann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S der præsenterede et overskud på 12.910' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos PROVAS-HADERSLEV VAND A/S der præsenterede et underskud på 1.199' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2022 til i dag hos PROVAS-HADERSLEV VAND A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 41.980' DKK (PROVAS HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.199' DKK (PROVAS-HADERSLEV VAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.287.114' DKK (PROVAS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.585' DKK (PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Esge Homilius.