Ann Overgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | OE AF 1/2 2002 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.658' DKK AO HOLDING 2012 ApS (2019-20) |
Største underskud: | -1.291' DKK AO HOLDING 2012 ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 3.065' DKK VILLY OVERGAARD A/S (Nu: VILLY OVERGAARD ApS) (2023) |
Største gæld: | 4.736' DKK AO HOLDING 2012 ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos NYT SYN BRANDE ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af OE AF 1/2 2002 ApS (36 år 10 måneder) |
Seed: 1145915333
Det hele begyndte for alvor dengang i 1987 hos OE AF 1/2 2002 ApS (tidligere ApS KBIL 9 NR. 1485) som Ejer og Direktør. Denne rolle havde Ann Overgaard i 36 år 10 måneder, inden stoppet den 30. september 2024.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020-21 kunne fremvise et underskud på 3' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
OE AF 1/2 2002 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
AO HOLDING 2012 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NYT SYN HOLSTEBRO ApS UNDER KONKURS
Via AO HOLDING 2012 ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
OE AF 1/2 2002 ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
AO HOLDING 2012 ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
NYT SYN BRANDE ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024
Blå bog (fortsat)
Ann har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
22.03.2012 - 21.04.2020
Ejer
22.03.2012 - Stadig aktiv
Direktør
13.07.2020 - 07.05.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.11.1987 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2013 - Stadig aktiv
Direktør
11.07.2013 - 21.04.2020
Direktør
13.07.2020 - 07.05.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.06.2005 - 21.04.2020
Reel ejer
21.06.2005 - Stadig aktiv
Direktør
13.07.2020 - 21.03.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.2012 - 21.04.2020
Reel ejer
01.04.2012 - Stadig aktiv
Direktør
13.07.2020 - 07.03.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.06.1992 - 01.06.1998
Bestyrelsesmedlem
01.03.2016 - 19.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Ann Overgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AO HOLDING 2012 ApS (ejer pt. 100%), som i 2021-22 kunne fremvise en egenkapital på 279' DKK. Igennem sit holdingselskab AO HOLDING 2012 ApS har Ann dermed også ejerandele i NYT SYN HOLSTEBRO ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ann Overgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor AO HOLDING 2012 ApS fremviste et overskud på 1.658' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor AO HOLDING 2012 ApS fremviste et underskud på 1.291' DKK.